Akıldan 11 ile Çarpma Yöntemi

0
394

Birler basamağındaki rakam aynen alınır. Daha sonrakiler sola doğru ikişer ikişer toplanarak yazılır. Son basamakta aynen yazılır.Bu işlemlerde yazılacak olan rakamlardır. Dolayısıyla elde varsa bir sonraki rakama eklenir.

Örnek :

34 x 11 = ?

34 x 11 à 3 / 3+4 / 4

3 / 7 / 4

O halde 34 x 11 = 374’tür.

Örnek :

1342 x 11 = ?

1342 x 11 à 1 / 1+3 / 3+4 / 4+2 / 2

1 / 4 / 7 / 6 / 2

O halde 1342 x 11 = 14762’dir.

Örnek :

65483 x 11 = ?

65483 x 11 à 6 / 6+5 / 5+4 / 4+8 / 8+3 / 3

6 / 11 / 9 / 12 / 11 / 3

6 / 11 / 9 / 12+1 / 1 / 3

6 / 11 / 9 / 13 / 1 / 3

6 / 11 / 9+1 / 3 / 1 / 3

6 / 11 / 10 / 3 / 1 / 3

6 / 11+1 / 0 / 3 / 1 / 3

6 / 12 / 0 / 3 / 1 / 3

6+1 / 2 / 0 / 3 / 1 / 3

7 / 2 / 0 / 3 / 1 / 3

O halde 65483 x 11 = 720313’tür.

Not: Bu sonuçtan faydalanılarak 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99, ….. şeklindeki 11’in katlarının çarpımınıda bulabiliriz.

22 = 2 x 11

33 = 3 x 11

.

.

.

.

99 = 9 x 11

 

hazırlayan: ayhan dever

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz
Lütfen adınızı yazınız